Connectez-vous:

Connexion auto
Oubli mot de passe


Nouveau compte
2 millions de comptes créés

100% gratuit !
[Avantages]

  • Accueil
  • Accès rapides
  • Aide/Contact
  • Livre d'or
  • Plan du site
  • Recommander
  • Signaler un bug
  • Faire un lien




  • Publicités :




    Recommandés :
    - Traducteurs gratuits
    - Jeux gratuits
    - Nos autres sites
       

    Apprendre les mathématiques > Cours & exercices de mathématiques > test de maths n°29596 : Multiplication - Technique de l'opération -nombres entiers - cours

    > Plus de cours & d'exercices de maths (mathématiques) sur les mêmes thèmes : Enfants | Opérations [Autres thèmes]
    > Tests similaires : - Bilan: Géométrie CM2-6ème - Multiplication-Tables de 2; 5 et 10 - Heure et durées (CE1/CE2) - Bilan1 CP/CE1: Nombres de 1 à 20 - Multiplication-Tables de 6 et 7 - Multiplication -Tables de 3 et 4 - Test de niveau (2)-Opérations/Calcul(Fin de cycle 2 des apprentissages fondamentaux) - Addition-Sens et technique de l'opération-Cours
    > Double-cliquez sur n'importe quel terme pour obtenir une explication...


    Multiplication - Technique de l'opération -nombres entiers - cours


    Ce test fait suite aux 29 163 (test) et et 29 427 (test). Nous vous proposons aujourd'hui d'aborder la technique de l'opération.

    I) Multiplication par un nombre d'un chiffre:

    La coopérative de l'école vient d'acheter 4 ordinateurs à 475€  pièce pour renouveler son parc informatique. Quel est le montant de la dépense?

    Montant de la dépense:
    475x4= ? €

    Posons l'opération:

    On multiplie successivement tous les chiffres du multiplicande par le multiplicateur. On n'oublie pas les retenues.

    1ère étape;
     4x5=20. On pose 0 et l'on retient 2.

    2ème étape:
    4x7= 28; 28+2=30. On pose 0 et l'on retient 3.

    3ème étape:
    4x4= 16; 16+3=19

    475x4= 1 900.

    La dépense sera donc de 1 900€ pour ces 4 ordinateurs.

    II) Multiplication par un nombre de plusieurs chiffres:

    a) Une caissette contient 24 gros kiwis . Quelle masse de fruits est contenue dans cette caissette? ( 115g/fruit)

    Masse de fruits:
    115x24=?

    Posons l'opération:

    115x24 =115 x (20+4)= (115x4)+ (115x20)=460+2 300= 2 760

    Je calcule les résultats partiels et en effectue la somme.


     Etape 1;
    115x=4=460

    Dans les produits partiels, je procède comme pour une multiplication par un nombre d'un chiffre. Je n'oublie pas les retenues ( 4x5=20; je pose zéro et je retiens 2...)

    Etape2:
    115x 20= 2 300.
    Dans la pratique on remplace ce zéro de droite par un point lorsque l'on pose l'opération et que l'on recherche le produit partiel.
    On multiplie  ici par le chiffre des dizaines du multiplicateur et l'on pose le résultat (2 x5 =10; je pose zéro et je retiens 1) sous ce dernier.

    Etape3:
    On fait la somme des produits partiels pour trouver le résultat.

    La masse de fruits contenus dans une caissette est d'environ   2 760 g  ou 2,760 kg.

    b)Prenons un nombre un peu plus grand. La démarche va être identique:

     Le journal de Mickey a été tiré à 175 627 exemplaires cette semaine. Quel est environ le tirage de l'année ( 52 semaines)?

    Tirage approximatif de l'année:

    175 627x 52=?

    Posons l'opération:

    175 627 x 52= (175 627 x 2) +( 175 627x 50)=351 254+8 781 350= 9 132 604

    Nous avons procédé comme précédemment en remplaçant le zéro par un point et en décalant le résultat du produit par  5 d'un rang vers la gauche .
    Puis nous avons effectué la somme des produits partiels.

    Le tirage approximatif de l'année est de 9 132 604 exemplaires.

    TESTEZ VOS CONNAISSANCES( SANS CALCULETTE):





    Débutants Tweeter Partager
    Exercice de maths (mathématiques) "Multiplication - Technique de l'opération -nombres entiers - cours" créé par jc02 avec le générateur de tests - créez votre propre test ! [Plus de cours et d'exercices de jc02]
    Voir les statistiques de réussite de ce test de maths (mathématiques) [Sauvegarder] [Charger] [?]


    Pose et effectue(SANS CALCULETTE):

    1 845x5=
    18 459x4=
    625 412x7=
    360 247x3=
    95 299x7=
    625x25=
    399x32=
    1 847x35=
    29 657x45=
    297 158x47=








    Fin de l'exercice de maths (mathématiques) "Multiplication - Technique de l'opération -nombres entiers - cours"
    Un exercice de maths gratuit pour apprendre les maths (mathématiques). (tags: enfants operation )
    Tous les exercices | Plus de cours et d'exercices de maths (mathématiques) sur les mêmes thèmes : Enfants | Opérations



    Partager : Facebook / Google+ / Twitter / ... 


    > INDISPENSABLES : TESTEZ VOTRE NIVEAU | NOS MEILLEURES FICHES | Fiches les plus populaires | Aide/Contact

    > COURS ET TESTS : Arithmétique | Avec cours | Calculs | Calculs littéraux | Conversions | Enfants | Equations | Fonctions | Fractions | Géométrie | Jeux | Nombres | Nombres relatifs | Opérations | Plusieurs thèmes | Problèmes | Statistiques | Tests de niveaux

    > INFORMATIONS : - En savoir plus, Aide, Contactez-nous [Conditions d'utilisation] [Conseils de sécurité] Reproductions et traductions interdites sur tout support (voir conditions) | Contenu des sites déposé chaque semaine chez un huissier de justice. | Mentions légales / Vie privée / Cookies .
    | Cours et exercices de mathématiques 100% gratuits, hors abonnement internet auprès d'un fournisseur d'accès.