Connectez-vous !

Cliquez ici pour vous connecter
Nouveau compte
4 millions de comptes créés

100% gratuit !
[Avantages]


- Accueil
- Accès rapides
- Aide/Contact
- Livre d'or
- Plan du site
- Recommander
- Signaler un bug
- Faire un lien



Publicités :




Recommandés :
- Traducteurs gratuits
- Jeux gratuits
- Nos autres sites
   

Apprendre les mathématiques > Cours & exercices de mathématiques > test de maths n°69757 : Les procédés de calcul mental Multiplication : partie 2

> Plus de cours & d'exercices de maths (mathématiques) sur les mêmes thèmes : Calculs | Opérations [Autres thèmes]
> Tests similaires : - Multiplication-Tables de 2; 5 et 10 - Puissances 4ème (définitions) - Multiplication-Tables de 6 et 7 - Multiplication -Tables de 3 et 4 - Test de niveau (2)-Opérations/Calcul(Fin de cycle 2 des apprentissages fondamentaux) - Addition-Sens et technique de l'opération-Cours - Multiplication -Tables de 8 et 9 - Additions à trous(1)- nombres entiers
> Double-cliquez sur n'importe quel terme pour obtenir une explication...


Les procédés de calcul mental Multiplication : partie 2


Multiplication par 11

J'additionne les 2 chiffres puis j'intercale la somme

Exemple :
11 x 45

4 + 5 = 9 

Donc 11 x 45 = 495


attention aux reports (ce qui arrive parfois)

Exemple :
11 x 67
6 + 7 = 13

Donc 11 x 67 = 6 3 7 +100
=
737

Multiplication par 15

Je multiplie par 10 et j'additionne la moitié du produit

Exemple :
15 x 23

23 x 10 = 230 et 23 x 5 =230 / 2 =115

Donc 15 x 23 = 23 x 10 +23 x 5

15 x 23 = 230 + 115

15 x 23 = 345


Multiplication par 19 / 29 / 39 / 49 / 59 / 69 / 79 / 89 / 99

On multiplie par le nombre supérieur et on soustrait une fois le nombre

Exemple : 19 x 24

= 20 x 24 – 1x 24

= 480 – 24

= 456


Multiplication par 21 / 31 / 41 / 51 / 61 / 71 / 81 / 91

On multiplie par le nombre inférieur et on additionne une fois le nombre

Exemple :
51 x 42

= 50 x 42 + 1x 42

= 2100 + 42

= 2142


Multiplication par 25

On multiplie par 100 et on divise par 4

Exemple :
25 x 45

= 100 x 45 : 4

= 4500 : 4

= 1125


Multiplication par 125

On multiplie par 1000 et on divise par 2 trois fois consécutivement

Exemple :
125 x 43

= 1000 x 43 : 2 : 2 : 2

= 43000 : 2 : 2 : 2

= 21500 : 2 : 2

= 10750 : 2

= 5375





Intermédiaire Tweeter Partager
Exercice de maths (mathématiques) "Les procédés de calcul mental Multiplication : partie 2" créé par anonyme avec le générateur de tests - créez votre propre test !
Voir les statistiques de réussite de ce test de maths (mathématiques) [Sauvegarder] [Charger] [?]


1. 11 x 59=

2. 15 x 72=

3. 19 x 29=

4. 39 x 27=

5. 99 x 48=

6. 31 x 57=

7. 41 x 64=

8. 81 x 84=

9. 25 x 77=

10. 125 x 32=









Fin de l'exercice de maths (mathématiques) "Les procédés de calcul mental Multiplication : partie 2"
Un exercice de maths gratuit pour apprendre les maths (mathématiques). (tags: calcul operation )
Tous les exercices | Plus de cours et d'exercices de maths (mathématiques) sur les mêmes thèmes : Calculs | Opérations



Partager : Facebook / Google+ / Twitter / ... 


> INDISPENSABLES : TESTEZ VOTRE NIVEAU | NOS MEILLEURES FICHES | Fiches les plus populaires | Aide/Contact

> COURS ET TESTS : Arithmétique | Avec cours | Calculs | Calculs littéraux | Conversions | Enfants | Equations | Fonctions | Fractions | Géométrie | Jeux | Nombres | Nombres relatifs | Opérations | Plusieurs thèmes | Problèmes | Statistiques | Tests de niveaux

> INFORMATIONS : - En savoir plus, Aide, Contactez-nous [Conditions d'utilisation] [Conseils de sécurité] Reproductions et traductions interdites sur tout support (voir conditions) | Contenu des sites déposé chaque semaine chez un huissier de justice. | Mentions légales / Vie privée / Cookies .
| Cours et exercices de mathématiques 100% gratuits, hors abonnement internet auprès d'un fournisseur d'accès.